4 von 4 mit heyer
Andreas Heyer
Datensätze 2 mit Andreas Heyer | andreas | heyer
Datum der Indexierung Freitag, 04 Oktober 2024 20:16:58 (04.10.2024 20:16:58)
Textauszug Heyer 2. Bass Hans Hortmanns 1. Bass Jin Lee 1. Bass Dieter Leonhardt 2. Bass Paul Leu 1. Tenor Urs Leu 2. Tenor Toni Mathis 1. Tenor Gabriel Oser 2. Tenor David Peet 1. Tenor Oliver Plattner 1. Tenor Gnägi Robin 1. Tenor Hans Schmidlin 1. Bass Stefa Mitglieder
Domain und Subdomain .maennerchor-bielbenken.ch
Datum der Indexierung Freitag, 04 Oktober 2024 20:16:58 (04.10.2024 20:16:58)
Textauszug Heyer 2. Bass Hans Hortmanns 1. Bass Jin Lee 1. Bass Dieter Leonhardt 2. Bass Paul Leu 1. Tenor Urs Leu 2. Tenor Toni Mathis 1. Tenor Gabriel Oser 2. Tenor David Peet 1. Tenor Oliver Plattner 1. Tenor Gnägi Robin 1. Tenor Hans Schmidlin 1. Bass Stefa Mitglieder
Domain und Subdomain .maennerchor-bielbenken.ch
Andy Heyer
Datensätze 2 mit Andy Heyer | andy | heyer
Datum der Indexierung Freitag, 03 Mai 2024 19:29:41 (03.05.2024 19:29:41)
Textauszug Heyer, Edgar Güntensperger Details Zuletzt aktualisiert: 22. Mai 2014 Zugriffe: 11263 Gesamtmännerchor
Domain und Subdomain .maennerchor-bielbenken.ch
Datum der Indexierung Freitag, 03 Mai 2024 19:29:41 (03.05.2024 19:29:41)
Textauszug Heyer, Edgar Güntensperger Details Zuletzt aktualisiert: 22. Mai 2014 Zugriffe: 11263 Gesamtmännerchor
Domain und Subdomain .maennerchor-bielbenken.ch
Margrith Heyer
Datensätze 1 mit Margrith Heyer | heyer | margrith
Datum der Indexierung Montag, 06 Mai 2024 03:51:12 (06.05.2024 03:51:12)
Textauszug Heyer zum "Huetfescht" eingeladen. Wegen Überlastung musste Herr Müller seinen Dirigentenstab an Herr Rainer Studer aus Allschwil weitergeben. 1978 Neue Statuten wurden ausgearbeitet. Der Chor wurde in "Frauenchor Biel-Benken" umgewandelt. Markus Sch Ab 1954- 1988 - Frauenchor Biel-Benken
Domain und Subdomain www.frauenchor-bielbenken.ch
Datum der Indexierung Montag, 06 Mai 2024 03:51:12 (06.05.2024 03:51:12)
Textauszug Heyer zum "Huetfescht" eingeladen. Wegen Überlastung musste Herr Müller seinen Dirigentenstab an Herr Rainer Studer aus Allschwil weitergeben. 1978 Neue Statuten wurden ausgearbeitet. Der Chor wurde in "Frauenchor Biel-Benken" umgewandelt. Markus Sch Ab 1954- 1988 - Frauenchor Biel-Benken
Domain und Subdomain www.frauenchor-bielbenken.ch
Virginie Heyer
Datensätze 6 mit Virginie Heyer | heyer | virginie
Datum der Indexierung Samstag, 05 Oktober 2024 22:17:43 (05.10.2024 22:17:43)
Textauszug Heyer Virginie, Grossrätin, Perrefitte Hügli Kästli Franziska, Muri b. Bern Markwalder Christa, Burgdorf Martinolli Alexander, Niederwangen (Präsident Jungfreisinnige) Moser Konrad E., Steffisburg Müller Philippe, Regierungsrat, Bern (von Amtes wegen FDP.Die Liberalen Aarberg - Medienmitteilungen detail Klare Nein-Parolen der Freisinnigen
Domain und Subdomain www.fdp-aarberg.ch
Datum der Indexierung Samstag, 05 Oktober 2024 22:17:43 (05.10.2024 22:17:43)
Textauszug Heyer Virginie, Grossrätin, Perrefitte Hügli Kästli Franziska, Muri b. Bern Markwalder Christa, Burgdorf Martinolli Alexander, Niederwangen (Präsident Jungfreisinnige) Moser Konrad E., Steffisburg Müller Philippe, Regierungsrat, Bern (von Amtes wegen FDP.Die Liberalen Aarberg - Medienmitteilungen detail Klare Nein-Parolen der Freisinnigen
Domain und Subdomain www.fdp-aarberg.ch